Flash Hoa

Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Điều tra ý kiến

Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
Rất hay
Đẹp
Bình thường
Không hay
Ý kiến khác

Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

Hướng dẫn Giải Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 4-vòng 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:19' 05-10-2015
Dung lượng: 441.0 KB
Số lượt tải: 34
Số lượt thích: 0 người


Lớp 4 – Vòng 9 – Năm học 2012 – 2013 – RA NGÀY 21 /12/2012

Bài làm của học sinh ………………………Lớp 4A3 – Trường Tiểu học Kiền Bái - TN - HP
________________________________________________________________________
BÀI THI SỐ 1

ĐỈNH NÚI TRÍ TUỆ - PINNACLE OF INTELLIGENCE



Câu hỏi 1:
 = 5120
Câu hỏi 2:
 = 55
Câu hỏi 3:
= 144
Câu hỏi 4:
= 1250
Câu hỏi 5:
= 127
Câu hỏi 6:
 = 14
Câu hỏi 7:
= 10
Câu hỏi 8:
 = 427 và 27
Câu hỏi 9:
 = 2150 và 2350
Câu hỏi 10:
 = 37 và 13
Câu hỏi 11:
Câu hỏi 12:
 = 5120
Câu hỏi 13:
 = 748
Câu hỏi 14:
 = 32
Câu hỏi 15:
 = 416 và 370
Câu hỏi 16:
 = 38
Câu hỏi 17:
 = 177 và 175
Câu hỏi 18:
 = 48 và 38
Câu hỏi 19:
 = 53 và 38


BÀI THI SỐ 2

ĐI TIM KHO BÁU – DISCOVER THE TREASURE


Câu hỏi 1:
 = 2
Câu hỏi 2:
 = 425
Câu hỏi 3:
 = 371
Câu hỏi 4:
 = 30005
Câu hỏi 5:

Câu hỏi 6:

Câu hỏi 7:
 = 6
Câu hỏi 8:
 = 243
Câu hỏi 9:
 = 39
Câu hỏi 10:
 = 1092
Câu hỏi 11:
 = 6008

Câu hỏi 12:
 = 1705
Câu hỏi 13:
 = 120
Câu hỏi 14:
 = 6254 và 6378
Câu hỏi 15:
 = 706
Câu hỏi 16:
 = 90009
Câu hỏi 17:
 = 35 và 11
Câu hỏi 18:
 = 580 và 425
Câu hỏi 19:
 = 27

BÀI THI SỐ 3

ĐIỀN SỐ THÍCH HỢP VÀO CHỖ TRỐNG – TO FILL NUMBERSIN THE BLANKS
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: 89 x 58 – 89 x 47 = 979
Câu 2:  Số trung bình cộng của các số: 34 và 126 là 80
Câu 3: 11 x 136 – 136 = 1360
Câu 4: 97 x 48 – 86 x 48 = 528
Câu 5: 478 x 136 – 478 x 36 = 47800
Câu 6: 486 x 48 + 486 x 52 = 48600
Câu 7: Số trung bình cộng của các số: 12 ; 42 và 51 là 35
Câu 8: Số trung bình cộng của các số 11 ; 89 ; 77 và 23 là 50
Câu 9: Số trung bình cộng của các số 9 ; 17 ; 43 và 51 là 30
Câu 10: 395 x 25 x 4 = 39500

BÀI THI SỐ 3
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: 89 x 58 – 89 x 47 = 979
Câu 2: 83 x 57 – 83 x 46 = 913
Câu 3: 68 x 23 – 68 x 12 = 748
Câu 4:  Số trung bình cộng của các số:21 và 59 là 40
Câu 5: Số trung bình cộng của các số : 25 ; 27 và 32 là 28
Câu 6: Lớp 4A có 32 học sinh, biết số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ 4 bạn. Số học sinh nữ của lớp 4A là bạn. 14
Câu 7: 486 x 48 + 486 x 52 = 48600
Câu 8: 5 x 376 x 20 = 37600
Câu 9: 8 x 78 x 125 = 78000
Câu 10: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi bằng 102m. Nếu tăng chiều rộng 4m và giữ nguyên chiều dài thì diện tích khu đất tăng 128Tính diện tích khu đất đó. Trả lời: Diện tích khu đất là: 608



Thầy cô có thể vào trang http://thiviolympic.com để có tất cả bộ đề thi này
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tieuhocinfo@gmail.com
_________________the end__________________
 
Gửi ý kiến

Lên đầu trang